Claude Delettre
1740 - 1821
- Informations générales
-
- Né le 28 juin 1740 à Coeuvres-et-valséry ( - Généralité de Soissons - France)
- Décédé le 31 mars 1821 à Attichy (Oise - France)
1740 - 1821
Député aux Etats-Généraux de 1789, né à Cœuvres-et-Valsery (Généralité de Soissons, France) le 28 juin 1740, mort à Attichy (Oise) le 31 mars 1821, il était curé de Bernis-Rivière (Aisne), lorsqu'il fut élu, le 19 mars 1789, député du clergé aux Etats-Généraux par le bailliage de Soissons.
Il ne joua qu'un rôle très secondaire, et donna sa démission le 22 octobre 1789, par la lettre suivante :
« Monsieur le Président,
Ma santé, qui a toujours été très faible, ne me permet pas de partager plus longtemps les travaux de l'Assemblée nationale. Mes commettants qui ont prévu le cas où je me trouve, m'ont nommé un suppléant; c'est M. Delabat, prieur de St-Léger de Soissons, porteur de la présente.
Je vous prie de vouloir bien faire agréer ma démission à l'Assemblée, ainsi que mes regrets. Je suis avec respect, monsieur le président, votre humble et très obéissant serviteur.
DELETTRE, curé de Bernis-Rivière, député du clergé du bailliage de Soissons.
De Bernis-rivière, le 22 octobre 1789. »
Date de mise à jour: août 2018