- Informations générales
-
-
Né le 27 octobre 1984 à Nancy (Meurthe-et-Moselle - France)
Mandats à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés
- Régime politique
-
Cinquième République - Assemblée nationale
- Législature
-
XVe législature
- Mandat
-
Du 21 juin 2017 au 21 juin 2022
- Département
-
Meurthe-et-Moselle
- Groupe
-
Les Républicains
- Régime politique
-
- Législature
-
- Mandat
-
Du 22 juin 2022 au 9 juin 2024
- Département
-
Meurthe-et-Moselle
- Régime politique
-
- Législature
-
(Législature en cours)
- Mandat
-
Depuis le 8 juillet 2024 (mandat en cours)
- Département
-
Meurthe-et-Moselle