- Informations générales
-
-
Née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine - France)
Mandats à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des députés
- Régime politique
-
Cinquième République - Assemblée nationale
- Législature
-
XVe législature
- Mandat
-
Du 21 juin 2017 au 21 juin 2022
- Département
-
Pas-de-Calais
- Groupe
-
Non inscrit
- Régime politique
-
- Législature
-
- Mandat
-
Du 22 juin 2022 au 9 juin 2024
- Département
-
Pas-de-Calais
- Régime politique
-
- Législature
-
(Législature en cours)
- Mandat
-
Depuis le 1er juillet 2024 (mandat en cours)
- Département
-
Pas-de-Calais