Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 11e législature :
Élu le 12/06/1997 - Mandat du 01/06/1997 (élections générales) au 18/06/2002 (Fin de législature)
- 12e législature :
Réélu le 19/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
- du 13/06/1997 au 18/06/2002 (Membre)
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
-
- du 26/06/2002 au 19/06/2003 (Membre)
- du 29/10/2003 au 04/02/2004 (Membre)
- du 03/04/2004 au 26/04/2004 (Membre)
- du 03/06/2004 au 14/06/2004 (Membre)
- du 05/10/2004 au 06/10/2004 (Membre)
- du 07/01/2005 au 24/05/2005 (Membre)
- du 18/06/2005 au 09/01/2007 (Membre)
- du 26/01/2007 au 19/06/2007 (Membre)
Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
-
- du 05/02/2004 au 02/04/2004 (Membre)
- du 27/04/2004 au 02/06/2004 (Membre)
- du 25/05/2005 au 17/06/2005 (Membre)
- du 10/01/2007 au 25/01/2007 (Membre)
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
-
- du 20/06/2003 au 28/10/2003 (Membre)
- du 15/06/2004 au 04/10/2004 (Membre)
- du 07/10/2004 au 06/01/2005 (Membre)
Mission d'information
Mission d'information commune sur les évènements de Srebrenica
-
- du 23/11/2000 au 22/11/2001 (Membre)
Ancienes fonctions et missions au Gouvernement
- Mission du 25/01/2002 au 05/04/2002 : le cabotage maritime en France
(Ministère de l'équipement, des transports et du logement)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre du Groupe français de l'Union interparlementaire
-
du 02/07/1997 au 18/06/2002
Membre du Groupe français de l'Union interparlementaire
du 25/07/2002 au 19/06/2007