Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 14e législature :
Élue le 20/06/2012 - Mandat du 20/06/2012 (élections générales) au 20/06/2017 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
- du 25/10/2013 au 31/10/2013 (Membre)
Commission des affaires sociales
-
- du 28/06/2012 au 24/10/2013 (Membre)
- du 01/11/2013 au 15/05/2014 (Membre)
- du 17/06/2014 au 30/06/2014 (Membre)
- du 12/07/2014 au 20/06/2017 (Membre)
Commission des affaires économiques
-
- du 16/05/2014 au 16/06/2014 (Membre)
- du 01/07/2014 au 11/07/2014 (Membre)
Commission permanente non législative
Commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes
-
- du 11/07/2012 au 02/10/2015 (Membre)
- du 24/07/2012 au 02/10/2015 (Secrétaire)
Mission d'information
Mission d'information relative au paritarisme
-
- du 09/07/2015 au 21/06/2016 (Membre)
- du 16/09/2015 au 21/06/2016 (Secrétaire)
Délégation
Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
-
- du 19/02/2015 au 20/06/2017 (Membre)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
-
du 12/10/2012 au 20/06/2017
Vice-Présidente de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
du 14/11/2012 au 20/06/2017