Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 15e législature :
Élu le 18/06/2017 - Mandat du 21/06/2017 (élections générales) au 21/06/2022 (Fin de législature)
- 16e législature :
Réélu le 19/06/2022 - Mandat du 22/06/2022 (élections générales) au 09/06/2024 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
- du 29/06/2017 au 15/05/2018 (Membre)
- du 23/05/2018 au 12/03/2019 (Membre)
- du 14/03/2019 au 04/06/2019 (Membre)
- du 28/06/2019 au 03/03/2020 (Membre)
- du 05/03/2020 au 14/09/2020 (Membre)
Commission des affaires sociales
-
- du 04/03/2020 au 04/03/2020 (Membre)
- du 15/09/2020 au 20/09/2021 (Membre)
- du 08/10/2021 au 09/11/2021 (Membre)
- du 11/11/2021 au 21/06/2022 (Membre)
- du 30/06/2022 au 30/05/2023 (Membre)
- du 30/06/2022 au 30/05/2023 (Secrétaire)
- du 06/06/2023 au 18/07/2023 (Membre)
- du 06/06/2023 au 18/07/2023 (Secrétaire)
- du 20/07/2023 au 14/11/2023 (Membre)
- du 20/07/2023 au 14/11/2023 (Secrétaire)
- du 30/11/2023 au 05/12/2023 (Membre)
- du 30/11/2023 au 05/12/2023 (Secrétaire)
- du 08/12/2023 au 09/06/2024 (Membre)
- du 08/12/2023 au 09/06/2024 (Secrétaire)
Commission des affaires économiques
-
- du 16/05/2018 au 22/05/2018 (Membre)
- du 13/03/2019 au 13/03/2019 (Membre)
- du 05/06/2019 au 27/06/2019 (Membre)
- du 21/09/2021 au 07/10/2021 (Membre)
- du 10/11/2021 au 10/11/2021 (Membre)
- du 31/05/2023 au 05/06/2023 (Membre)
- du 19/07/2023 au 19/07/2023 (Membre)
- du 15/11/2023 au 29/11/2023 (Membre)
- du 06/12/2023 au 07/12/2023 (Membre)
Commission spéciale et commission ad hoc
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
-
- du 27/07/2020 au 28/10/2020 (Membre)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
-
- du 27/01/2020 au 21/06/2022 (Membre)
- du 28/01/2020 au 21/06/2022 (Secrétaire)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
-
- du 14/02/2021 au 22/08/2021 (Membre)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
-
- du 24/07/2019 au 02/08/2021 (Membre)
- du 25/07/2019 au 02/08/2021 (Vice-Président)
Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
-
- du 10/04/2024 au 09/06/2024 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d’enquête sur le modèle économique des crèches et sur la qualité de l’accueil des jeunes enfants au sein de leurs établissements
-
- du 07/12/2023 au 27/05/2024 (Membre)
- du 13/12/2023 au 27/05/2024 (Président)
Commission permanente non législative
Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques
-
- du 12/07/2017 au 21/06/2022 (Membre)
Mission d'information
Mission d'information sur l'adaptation de la politique familiale française aux défis du XXIe siècle
-
- du 12/07/2019 au 26/08/2020 (Membre)
Mission d'information sur l'exécution de la loi de programmation militaire 2014-2019
-
- du 12/09/2017 au 27/02/2018 (Membre)
Mission d'information sur la cyberdéfense
-
- du 22/11/2017 au 04/07/2018 (Membre)
Mission de contrôle de l'application de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
-
- du 13/03/2019 au 26/06/2019 (Membre)
- du 13/03/2019 au 26/06/2019 (Co-rapporteur)
Mission d’information sur l'accès des Français à un logement digne et la réalisation d'un parcours résidentiel durable
-
- du 28/06/2023 au 09/06/2024 (Membre)
- du 11/07/2023 au 09/06/2024 (Vice-Président)
mission d’évaluation des trois années de mise en œuvre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN)
-
- du 16/11/2021 au 21/06/2022 (Membre)
- du 16/11/2021 au 21/06/2022 (Rapporteur)
Délégation
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
-
- du 09/12/2017 au 21/06/2022 (Membre)
- du 12/10/2021 au 21/06/2022 (Secrétaire)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN
-
du 02/08/2017 au 21/06/2022
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
du 27/10/2017 au 21/06/2022