Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 15e législature :
Élue le 18/06/2017 - Mandat du 21/06/2017 (élections générales) au 21/06/2022 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
-
- du 08/07/2021 au 10/09/2021 (Membre)
- du 24/09/2021 au 09/11/2021 (Membre)
- du 26/11/2021 au 27/12/2021 (Membre)
- du 06/01/2022 au 18/01/2022 (Membre)
- du 03/02/2022 au 21/06/2022 (Membre)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
-
- du 29/06/2017 au 07/07/2021 (Membre)
- du 11/09/2021 au 23/09/2021 (Membre)
- du 10/11/2021 au 19/11/2021 (Membre)
- du 28/12/2021 au 05/01/2022 (Membre)
- du 19/01/2022 au 02/02/2022 (Membre)
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
-
- du 20/11/2021 au 25/11/2021 (Membre)
Commission spéciale et commission ad hoc
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
-
- du 27/07/2020 au 28/10/2020 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements ayant conduit aux attaques commises à la préfecture de police de Paris le jeudi 3 octobre 2019
-
- du 18/10/2019 au 10/06/2020 (Membre)
Commission d’enquête chargée de rechercher d’éventuels dysfonctionnements de la justice et de la police dans l’affaire dite Sarah Halimi et de formuler des propositions pour éviter le cas échéant leur renouvellement
-
- du 13/07/2021 au 06/01/2022 (Membre)
Mission d'information
Groupe de travail visant à étudier les suites législatives éventuelles à donner au rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église
-
- du 01/12/2021 au 16/02/2022 (Membre)
Mission d'information sur la justice des mineurs
-
- du 11/04/2018 au 20/02/2019 (Membre)
Mission d'information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité
-
- du 14/02/2018 au 17/12/2020 (Membre)
Ancienes fonctions et missions au Gouvernement
- Mission du 27/02/2020 au 06/07/2020 : L'évaluation de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
(Ministère de la justice - Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations)
- Mission du 07/07/2020 au 26/08/2020 : L'évaluation de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
(Ministère de la justice - Ministère auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
-
du 02/08/2017 au 21/06/2022
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
du 27/10/2017 au 21/06/2022
Juge suppléant de la Cour de justice de la République
du 14/11/2017 au 07/12/2020
Juge titulaire de la Cour de justice de la République
du 08/12/2020 au 21/06/2022