Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 15e législature :
Élue le 18/06/2017 - Mandat du 21/06/2017 (élections générales) au 21/06/2022 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
-
- du 29/06/2017 au 21/06/2022 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences
-
- du 19/02/2021 au 15/07/2021 (Membre)
- du 03/03/2021 au 15/07/2021 (Vice-Présidente)
Commission permanente non législative
Commission des affaires européennes
-
- du 05/07/2017 au 21/06/2022 (Membre)
Mission d'information
Mission d'information sur la mise en application de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
-
- du 08/01/2020 au 04/03/2020 (Membre)
- du 08/01/2020 au 04/03/2020 (Co-rapporteure)
Mission d'information sur la ressource en eau
-
- du 18/10/2017 au 30/01/2018 (Membre)
Mission d’information commune sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises
-
- du 08/07/2020 au 31/03/2021 (Membre)
Délégation
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation
-
- du 05/03/2020 au 21/06/2022 (Membre)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre suppléante de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
-
du 17/11/2017 au 21/06/2022
Membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
du 25/03/2019 au 17/09/2020
Membre suppléante de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
du 18/09/2020 au 08/11/2020