Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 15e législature :
Élu le 18/06/2017 - Mandat du 21/06/2017 (élections générales) au 21/06/2022 (Fin de législature)
- 16e législature :
Réélu le 19/06/2022 - Mandat du 22/06/2022 (élections générales) au 09/06/2024 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
- du 29/06/2017 au 17/01/2019 (Membre)
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
-
- du 25/10/2022 au 26/10/2022 (Membre)
- du 28/02/2023 au 28/02/2023 (Membre)
Commission des affaires sociales
-
- du 10/12/2019 au 11/12/2019 (Membre)
- du 22/07/2021 au 25/07/2021 (Membre)
- du 04/02/2022 au 09/02/2022 (Membre)
Commission des affaires étrangères
-
- du 18/01/2019 au 29/04/2019 (Membre)
- du 07/01/2021 au 02/02/2021 (Membre)
- du 01/11/2022 au 03/11/2022 (Membre)
- du 12/04/2023 au 12/04/2023 (Membre)
- du 22/06/2023 au 22/06/2023 (Membre)
- du 12/07/2023 au 12/07/2023 (Membre)
- du 01/09/2023 au 09/06/2024 (Membre)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
-
- du 30/04/2019 au 09/12/2019 (Membre)
- du 12/12/2019 au 06/01/2021 (Membre)
- du 03/02/2021 au 21/07/2021 (Membre)
- du 26/07/2021 au 03/02/2022 (Membre)
- du 10/02/2022 au 21/06/2022 (Membre)
- du 30/06/2022 au 24/10/2022 (Membre)
- du 27/10/2022 au 31/10/2022 (Membre)
- du 04/11/2022 au 27/02/2023 (Membre)
- du 01/03/2023 au 11/04/2023 (Membre)
- du 13/04/2023 au 21/06/2023 (Membre)
- du 23/06/2023 au 11/07/2023 (Membre)
- du 13/07/2023 au 31/08/2023 (Membre)
Commission spéciale et commission ad hoc
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
-
- du 13/11/2018 au 17/01/2019 (Membre)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
-
- du 14/02/2021 au 22/08/2021 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères – États, organisations, entreprises, groupes d’intérêts, personnes privées – visant à influencer ou corrompre des relais d’opinion, des dirigeants ou des partis politiques français
-
- du 14/12/2022 au 01/06/2023 (Membre)
Commission permanente non législative
Commission des affaires européennes
-
- du 05/07/2017 au 21/06/2022 (Membre)
- du 06/07/2017 au 21/06/2022 (Vice-Président)
- du 06/07/2022 au 09/06/2024 (Membre)
- du 07/07/2022 au 09/06/2024 (Président)
Mission d'information
Mission d’information sur le suivi des négociations liées au Brexit et l’avenir des relations de l’Union européenne et de la France avec le Royaume-Uni
-
- du 07/12/2017 au 20/11/2018 (Membre)
- du 21/12/2017 au 20/11/2018 (Secrétaire)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
-
du 02/08/2017 au 18/12/2018
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
du 27/10/2017 au 21/06/2022
Membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
du 25/03/2019 au 21/06/2022
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
du 09/01/2023 au 09/06/2024