Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 15e législature :
Élu le 18/06/2017 - Mandat du 21/06/2017 (élections générales) au 21/06/2022 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
- du 29/06/2017 au 02/09/2021 (Membre)
- du 04/09/2021 au 30/11/2021 (Membre)
- du 02/12/2021 au 21/06/2022 (Membre)
Commission des affaires étrangères
-
- du 01/12/2021 au 01/12/2021 (Membre)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
-
- du 03/09/2021 au 03/09/2021 (Membre)
Commission spéciale et commission ad hoc
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
-
- du 13/11/2018 au 17/01/2019 (Membre)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
-
- du 27/01/2020 au 21/06/2022 (Membre)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
-
- du 24/07/2019 au 02/08/2021 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d’enquête chargée d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute de la part de l’industrie dans le PIB de la France et de définir les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l’industrie et notamment celle du médicament
-
- du 28/07/2021 au 19/01/2022 (Membre)
Mission d'information
Mission d'information sur le bilan des accords de Lancaster House du 2 novembre 2010
-
- du 16/09/2020 au 28/10/2020 (Membre)
- du 16/09/2020 au 28/10/2020 (Co-rapporteur)
Mission d'information sur les enjeux de défense en Méditerranée
-
- du 15/12/2021 au 16/02/2022 (Membre)
Mission d'information sur les enjeux de la défense en Indopacifique
-
- du 10/03/2021 au 16/02/2022 (Membre)
Mission d’information sur le suivi des négociations liées au Brexit et l’avenir des relations de l’Union européenne et de la France avec le Royaume-Uni
-
- du 07/12/2017 au 20/11/2018 (Membre)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
-
du 27/10/2017 au 21/06/2022
Membre suppléant de l'Assemblée parlementaire franco-allemande
du 25/03/2019 au 21/06/2022