La rubrique "Actualité" regroupe l'ensemble des travaux de M. Cyrille Isaac-Sibille pour la législature en cours (XVIIe Législature).Aucune actualité à ce jour.
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
15e législature :
Élu le 18/06/2017 - Mandat du 21/06/2017 (élections générales) au 21/06/2022 (Fin de législature)
16e législature :
Réélu le 19/06/2022 - Mandat du 22/06/2022 (élections générales) au 09/06/2024 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces armées
du 06/12/2023 au 06/12/2023 (Membre)
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
du 09/07/2022 au 13/07/2022 (Membre)
du 13/12/2023 au 13/12/2023 (Membre)
Commission des affaires sociales
du 29/06/2017 au 21/06/2022 (Membre)
du 30/06/2017 au 21/06/2022 (Secrétaire)
du 30/06/2022 au 08/07/2022 (Membre)
du 30/06/2022 au 08/07/2022 (Secrétaire)
du 14/07/2022 au 26/09/2022 (Membre)
du 14/07/2022 au 26/09/2022 (Secrétaire)
du 01/10/2022 au 30/05/2023 (Membre)
du 01/10/2022 au 30/05/2023 (Secrétaire)
du 02/06/2023 au 12/06/2023 (Membre)
du 02/06/2023 au 12/06/2023 (Secrétaire)
du 14/06/2023 au 15/09/2023 (Membre)
du 14/06/2023 au 15/09/2023 (Secrétaire)
du 19/09/2023 au 05/12/2023 (Membre)
du 19/09/2023 au 05/12/2023 (Secrétaire)
du 07/12/2023 au 12/12/2023 (Membre)
du 07/12/2023 au 12/12/2023 (Secrétaire)
du 14/12/2023 au 09/06/2024 (Membre)
du 14/12/2023 au 09/06/2024 (Secrétaire)
Commission des affaires économiques
du 13/06/2023 au 13/06/2023 (Membre)
Commission des affaires étrangères
du 27/09/2022 au 30/09/2022 (Membre)
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
du 16/09/2023 au 18/09/2023 (Membre)
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
du 31/05/2023 au 01/06/2023 (Membre)
Commission spéciale et commission ad hoc
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l’autonomie et le projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie
du 29/05/2020 au 08/08/2020 (Membre)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
du 24/07/2019 au 02/08/2021 (Membre)
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
du 08/05/2021 au 09/02/2022 (Membre)
Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie
du 10/04/2024 au 09/06/2024 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d'enquête sur l'égal accès aux soins des Français sur l'ensemble du territoire et sur l'efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour lutter contre la désertification médicale en milieux rural et urbain
du 23/03/2018 au 19/07/2018 (Membre)
Commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales
du 21/01/2020 au 08/09/2020 (Membre)
du 29/01/2020 au 08/09/2020 (Vice-Président)
Commission d’enquête sur les difficultés d’accès aux soins à l’hôpital public
du 19/04/2024 au 09/06/2024 (Membre)
du 30/04/2024 au 09/06/2024 (Vice-Président)
Mission d'information
Mission d'information commune sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique
du 31/01/2019 au 04/12/2019 (Membre)
Mission d'information relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse
du 14/02/2018 au 16/11/2018 (Membre)
du 14/02/2018 au 16/11/2018 (Co-rapporteur)
Mission d'information sur les professions de santé : quelles évolutions pour les périmètres d’activité, les protocoles de coopération et les pratiques avancées ?
du 13/01/2021 au 07/07/2021 (Membre)
du 13/01/2021 au 07/07/2021 (Rapporteur)
Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
du 20/07/2017 au 21/06/2022 (Membre)
du 19/12/2018 au 22/07/2020 (Rapporteur)
Ancienes fonctions et missions au Gouvernement
Mission du 05/07/2023 au 20/07/2023 : Composés alkylés per et polyfluorés (PFAS)
(Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie - Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire)
Mission du 21/07/2023 au 04/01/2024 : Composés alkylés per et polyfluorés (PFAS)
(Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie - Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires - Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire)