Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
- 11e législature :
Élu le 12/06/1997 - Mandat du 01/06/1997 (élections générales) au 18/06/2002 (Fin de législature)
- 12e législature :
Réélu le 19/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
- 13e législature :
Réélu le 20/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales) au 19/06/2012 (Fin de législature)
- 14e législature :
Réélu le 20/06/2012 - Mandat du 20/06/2012 (élections générales) au 20/06/2017 (Fin de législature)
Commission permanente
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
- du 13/06/1997 au 03/04/2000 (Membre)
- du 26/06/2002 au 19/06/2007 (Membre)
- du 27/06/2007 au 19/06/2012 (Membre)
Commission des affaires sociales
-
- du 15/11/2016 au 21/11/2016 (Membre)
Commission des affaires étrangères
-
- du 04/04/2000 au 18/06/2002 (Membre)
- du 05/04/2000 au 18/06/2002 (Vice-président)
- du 28/06/2012 au 14/11/2016 (Membre)
- du 22/11/2016 au 20/06/2017 (Membre)
Commission spéciale et commission ad hoc
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi organique relative aux lois de finances
-
- du 06/10/2000 au 02/08/2001 (Membre)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
-
- du 28/10/2008 au 01/07/2009 (Membre)
commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
-
- du 24/07/2007 au 02/08/2007 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d'enquête sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce
-
- du 21/01/1998 au 02/07/1998 (Membre)
- du 28/01/1998 au 02/07/1998 (Secrétaire)
Commission d'enquête sur la situation de l'industrie ferroviaire française : production de matériels roulants "voyageurs" et fret
-
- du 14/12/2010 au 15/06/2011 (Membre)
Mission d'information
Côte d'Ivoire
-
- du 27/04/2016 au 15/02/2017 (Membre)
L'Afrique francophone
-
- du 11/12/2013 au 06/05/2015 (Membre)
Mission d'information commune sur les diverses formes de l'esclavage moderne
-
- du 05/04/2001 au 06/04/2001 (Membre)
Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale
-
- du 20/01/2011 au 01/02/2011 (Membre)
Mission d'information sur la grippe aviaire : mesures préventives
-
- du 12/10/2005 au 19/06/2007 (Membre)
Mission d'information sur les questions mémorielles
-
- du 01/04/2008 au 26/01/2010 (Membre)
Mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante
-
- du 03/05/2005 au 22/02/2006 (Membre)
Anciennes fonctions dans les instances internationales et judiciaires
Membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN
-
du 12/06/1997 au 18/06/2002
Membre du Groupe français de l'Union interparlementaire
du 01/10/2007 au 31/01/2012
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
du 08/11/2007 au 19/06/2012
Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie
du 12/10/2012 au 20/06/2017