Nom | Département | Cause fin de mandat | Date fin de mandat |
---|---|---|---|
M. Philippe Naillet | Réunion | Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement | 17 juin 2017 |
M. Gérald Darmanin | Nord | Démission | 27 janvier 2016 |
M. Joël Aviragnet | Haute-Garonne | Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement | 17 juillet 2015 |
M. Jérôme Guedj | Essonne | Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement | 2 mai 2014 |